István Papp
Erhvervsaktiv siden: | 4. nov. 2022 (1 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hungarian Painting Contractors, filial af Hungarian Painting Contractors kft., Ungarn (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Painting Partners, filial af Painting Partners Kft., Ungarn (1 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2022 ved Hungarian Painting Contractors, filial af Hungarian Painting Contractors kft., Ungarn i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde István Papp i 6 måneder, før fratrædelsen den 31. maj 2023.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor malerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. maj 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Painting Partners ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Painting Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Painting Partners, filial af Painting Partners Kft., Ungarn
Bestyrelsesmedlem (Filialbestyrere)Indtrådt: 09.12.2022
Tidslinje (5)
-
HUPACO Danmark ApS (Nu: Painting Partners ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.11.2023
Registreringsdato: 28.11.2023 -
HUPACO Danmark ApS (Nu: Painting Partners ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.11.2023
Registreringsdato: 28.11.2023 -
Hungarian Painting Contractors, filial af Hungarian Painting Contractors kft., Ungarn (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023
Blå bog (fortsat)
István har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2022 - 31.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab