Kjetil Haukås
Erhvervsaktiv: | 17. okt. 2022 - 30. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Acentio A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.089' DKK Mercell A/S (Nu: Acentio A/S) (2018) |
Største underskud: | -20.266' DKK Mercell A/S (Nu: Acentio A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 14.845' DKK Mercell A/S (Nu: Acentio A/S) (2023) |
Største gæld: | 81.708' DKK Mercell A/S (Nu: Acentio A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos Mercell A/S (Nu: Acentio A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Acentio A/S (1 år 10 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Kjetil Haukås. Sidst Kjetil var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2022 ved Acentio A/S (tidligere Mercell A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kjetil Haukås i 1 år 10 måneder, før stoppet den 30. august 2024.
Nu arbejder virksomheden med databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 17.386' DKK.
Tidslinje (4)
-
Mercell A/S (Nu: Acentio A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
Mercell A/S (Nu: Acentio A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
Mercell A/S (Nu: Acentio A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 17.10.2022
Registreringsdato: 17.10.2022
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Kjetil' netværk er Terje Wibe.