Nicklas Schlaikjer Hansen
Erhvervsaktiv: | 19. dec. 2022 - 2. jan. 2023 |
Karrieren startede hos: | Nicklas Hansen Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 406' DKK NSH Byggeforretning ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 455' DKK Nicklas Hansen Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 297' DKK NSH Byggeforretning ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NSH Byggeforretning ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nicklas Hansen Holding ApS (1 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2022 ved Nicklas Hansen Holding ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Nicklas Schlaikjer Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Nicklas nu besiddet i 1 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 1 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 303' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hansen & Petersen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nicklas Hansen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NSH Byggeforretning ApS
Via Nicklas Hansen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
NSH Byggeforretning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2022 -
Nicklas Hansen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
NSH Byggeforretning (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023 -
Hansen & Petersen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
NSH Byggeforretning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Nicklas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2023 - 02.01.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nicklas Schlaikjer Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nicklas Hansen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 455' DKK. Igennem sit holdingselskab Nicklas Hansen Holding ApS har Nicklas dermed også ejerandele i NSH Byggeforretning ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Nicklas Schlaikjer Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor NSH Byggeforretning ApS fremviste et overskud på 406' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 406' DKK (NSH Byggeforretning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 455' DKK (Nicklas Hansen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 357' DKK (NSH Byggeforretning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicklas' netværk er Ingolf Kehlet Jørgensen.