Matthias David Witt
Erhvervsaktiv siden: | 2. sep. 2022 (2 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | OIL STORAGE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.561' DKK OIL STORAGE ApS (2015) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 33.480' DKK OIL STORAGE ApS (2023) |
Største gæld: | 14.681' DKK OIL STORAGE ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OIL STORAGE ApS (1 år 11 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2022 i OIL STORAGE ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Matthias David Witt i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 19. august 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 10.089' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
OIL STORAGE ApS
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 20.08.2024
Tidslinje (3)
-
OIL STORAGE ApS (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
OIL STORAGE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
OIL STORAGE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2022
Registreringsdato: 02.09.2022
Blå bog (fortsat)
Matthias David Witt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i OIL STORAGE ApS der præsenterede et overskud på 10.089' DKK.
Matthias har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 11 måneder fra 2022 til 2024 hos OIL STORAGE ApS.
En af de forbindelser som går igen i Matthias' netværk er Daiva Angeldorff.