Matthias David Witt
Erhvervsaktiv siden: | 2. sep. 2022 (2 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.383' DKK NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -30' DKK NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 11.615' DKK NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 1.369' DKK NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS (1 år 11 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2022 hos NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Matthias David Witt i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 19. august 2024.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.957' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 20.08.2024
Tidslinje (3)
-
NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2022
Registreringsdato: 02.09.2022
Blå bog (fortsat)
Matthias David Witt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 3.972' DKK.
Matthias har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 11 måneder fra 2022 til 2024 hos NORDIC STORAGE AALBORG HOLDING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Matthias' netværk er Daiva Angeldorff.