Julie Fjellerad Casper
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2022 (2 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Fjellerad ApS (Stifter) |
Største overskud: | 4' DKK Fjellerad ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 43' DKK Fjellerad ApS (2022-23) |
Største gæld: | 332' DKK Fjellerad ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Fjellerad ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fjellerad ApS (2 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2022 hos Fjellerad ApS med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Julie Fjellerad Casper i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 7. maj 2024.
I dag arbejder virksomheden med cafeér, værtshuse, diskoteker mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 4' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fjellerad ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Fjellerad ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2024
Tidslinje (4)
-
Fjellerad ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Fjellerad ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
Fjellerad ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Fjellerad ApS kunne offentliggøre et overskud på 4' DKK.