Karl Jonas Magnus Orrling
Erhvervsaktiv: | 12. sep. 2022 - 28. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | StormGeo Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.004' DKK BunkerMetric ApS (Nu: StormGeo Denmark A/S) (2023) |
Største underskud: | -742' DKK BunkerMetric ApS (Nu: StormGeo Denmark A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 5.237' DKK BunkerMetric ApS (Nu: StormGeo Denmark A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.998' DKK BunkerMetric ApS (Nu: StormGeo Denmark A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos BunkerMetric ApS (Nu: StormGeo Denmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af StormGeo Denmark A/S (1 år 9 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Karl Jonas Magnus Orrling. Sidste gang Karl var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2022 hos StormGeo Denmark A/S (tidligere BunkerMetric ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Karl Jonas Magnus Orrling i 1 år 9 måneder, inden stoppet den 28. juni 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 3.004' DKK.
Tidslinje (2)
-
BunkerMetric ApS (Nu: StormGeo Denmark A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
BunkerMetric ApS (Nu: StormGeo Denmark A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Karl' netværk er Kim Hedegaard Sørensen.