Martin Bøtker Skovlykke
Erhvervsaktiv siden: | 22. aug. 2022 (2 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | JTM 2020 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 802' DKK JTM 2020 ApS (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 666' DKK JTM 2020 ApS (2020-21) |
Største gæld: | 3.030' DKK JTM 2020 ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mercedes Holding ApS (1 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2022 ved JTM 2020 ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Martin Bøtker Skovlykke i 5 måneder, før stoppet den 3. februar 2023.
Virksomhedens branche var dengang indenfor godshåndtering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020-21 som viste et overskud på 802' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. april 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mercedes Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Skovlykke Holding ApS
Via Mercedes Holding ApS -
MT-Group ApS
Via Skovlykke Holding ApS
Tidslinje (10)
-
Dato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
Skovlykke Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.04.2024
Registreringsdato: 20.04.2024 -
Mercedes Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.04.2024
Registreringsdato: 20.04.2024
Navnehistorik (2)
-
25.04.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 24.04.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
11.04.2024 - 20.04.2024
Reel ejer
11.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
18.04.2023 - 20.04.2024
Ejer
18.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.08.2022 - 03.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.08.2022 - 03.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Bøtker Skovlykke er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mercedes Holding ApS (ejer lige nu 100%). I samme organisation finder man også holdingselskabet Skovlykke Holding ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Martin Bøtker Skovlykke, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Thomas Teglmand.