Happylan Natkunarajah
Erhvervsaktiv siden: | 25. jul. 2022 (2 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Decameal I/S (Ejer) |
Største overskud: | 14' DKK Decameal ApS (2022-23) |
Største underskud: | -51' DKK Decameal ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 54' DKK Decameal ApS (2022-23) |
Største gæld: | 795' DKK Decameal ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Decameal ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Decameal ApS (1 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2022 ved Decameal I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Leander Hessner at Happylan Natkunarajah stiftede Decameal I/S den dag i juli 2022. Rollen som Ejer og Stifter bestred Happylan i 5 måneder, før stoppet den 31. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Decameal Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Decameal ApS
Via Decameal Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Decameal Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Decameal ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2024
Tidslinje (11)
-
Decameal ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
Decameal Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
Decameal Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024
Blå bog (fortsat)
Happylan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
08.12.2022 - 13.12.2022
Ejer
08.12.2022 - 29.01.2024
Reel ejer
08.12.2022 - 25.03.2024
Ejer
30.01.2024 - 02.04.2024
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
26.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,61% -
Stifter og Ejer
25.07.2022 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Happylan Natkunarajah er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Decameal Holding ApS (ejer lige nu 50%). Igennem holdingselskabet Decameal Holding ApS har Happylan derfor også ejerandele i Decameal ApS (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Happylan Natkunarajah, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Decameal ApS kunne offentliggøre et overskud på 14' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Decameal ApS kunne offentliggøre et underskud på 51' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 14' DKK (Decameal ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 51' DKK (Decameal ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 54' DKK (Decameal ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -11' DKK (Decameal ApS).
En af de forbindelser som går igen i Happylan' netværk er Leander Hessner.