Asbjørn Melchior Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2022 (2 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Min forretning v/Asbjørn Melchior (Ejer) |
Største overskud: | 894' DKK Hansen & Korsholm ApS (2023-24) |
Største underskud: | -4' DKK Hansen & Korsholm Ejendomme ApS (2023-24) |
Største egenkapital: | 734' DKK Hansen & Korsholm ApS (2023-24) |
Største gæld: | 445' DKK Hansen & Korsholm ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cratos Holding ApS (1 år 3 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2022 hos Min forretning v/Asbjørn Melchior i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Asbjørn Melchior Hansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Asbjørn i 4 måneder, inden stoppet den 10. november 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor andre post- og kurertjenester. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 10. november 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cratos Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Hansen & Korsholm ApS
Via Cratos Holding ApS -
Hansen & Korsholm Ejendomme ApS
Via Cratos Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Cratos Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2023 -
Hansen & Korsholm ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2023 -
Hansen & Korsholm Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Hansen & Korsholm Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023 -
Hansen & Korsholm I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023 -
Hansen & Korsholm ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.06.2023
Registreringsdato: 08.06.2023
Blå bog (fortsat)
Asbjørn har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
08.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.10.2022 - 02.11.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2022 - 10.11.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Asbjørn Melchior Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Cratos Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 384' DKK. Gennem sit holdingselskab Cratos Holding ApS har Asbjørn dermed også andele i Hansen & Korsholm ApS (50-66.65%) samt Hansen & Korsholm Ejendomme ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Asbjørn Melchior Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Hansen & Korsholm ApS landede et overskud på 894' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Hansen & Korsholm Ejendomme ApS landede et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 894' DKK (Hansen & Korsholm ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 4' DKK (Hansen & Korsholm Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 734' DKK (Hansen & Korsholm ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 36' DKK (Hansen & Korsholm Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Asbjørn' netværk er Mikkel Korsholm Brandtberg.