Gerda Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jun. 2022 (2 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tårnvej Udlejning ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.120' DKK Egtved Maskinforretning A/S (2021) |
Største underskud: | -274' DKK Egtved Maskinforretning A/S (2023) |
Største egenkapital: | 7.357' DKK Egtved Maskinforretning A/S (2021) |
Største gæld: | 7.841' DKK Egtved Maskinforretning A/S (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Egtved Maskinforretning A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tårnvej Udlejning ApS (2 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2022 i Tårnvej Udlejning ApS i hvervet som Ejer. Gerda Christensen købte sig ind i virksomheden den 6. juni 2022 og havde en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Gerda af: Erik Christensen og Thorkild Christensen. Hvervet som Ejer har Gerda nu besiddet i 2 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 204' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Tårnvej Udlejning ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Gerda Christensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Gerda Christensen 2023 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Egtved Maskinforretning A/S
Via Gerda Christensen 2023 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Gerda Christensen 2023 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2023
Tidslinje (6)
-
Gerda Christensen 2023 Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023 -
Gerda Christensen 2023 Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.04.2023
Registreringsdato: 19.04.2023 -
Erik Christensen Holding 2018 ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2022
Registreringsdato: 15.11.2022
Blå bog (fortsat)
Gerda har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
06.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør
16.06.2022 - 15.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Gerda Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Gerda Christensen 2023 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.809' DKK. Gennem sit holdingselskab Gerda Christensen 2023 Holding ApS har Gerda dermed også andele i Egtved Maskinforretning A/S (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Gerda Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Tårnvej Udlejning ApS landede et overskud på 204' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 204' DKK (Tårnvej Udlejning ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 274' DKK (Egtved Maskinforretning A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.242' DKK (Egtved Maskinforretning A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.138' DKK (Tårnvej Udlejning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gerda' netværk er Thorkild Christensen.