Henrik Kowalska
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 2022 (2 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HE-KO Holding ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af HK Gourmet (1 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2022 i HE-KO Holding ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henrik Kowalska der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter havde Henrik i 1 år 2 måneder, inden stoppet d. 16. august 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. november 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HK Gourmet
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
HE-KO Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
HE-KO Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
HK Gourmet (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
23.05.2022 - 21.11.2023
Ejerandel: 100%