Rasmus Blicher Bennike
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 2022 (2 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | RBBA Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 942' DKK RB Business ApS (2022) |
Største underskud: | -2' DKK RBBA Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 772' DKK RB Business ApS (2022) |
Største gæld: | 4.040' DKK RB Business ApS (2023) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos RB Business ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af RBBA Holding ApS (2 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2022 hos RBBA Holding ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partneren Bjarne Heinrich Andersen at Rasmus Blicher Bennike stiftede RBBA Holding ApS den dag i april 2022. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Rasmus nu bestreddet i 2 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 722' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
RBBA Holding ApS
Ejerandel: 100% -
RBB Holding Invest ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Entreprise-Gruppen ApS
Via RBB Holding Invest ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
RBBA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.04.2022 -
RBB Holding Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2024 -
Entreprise-Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2024
Tidslinje (11)
-
RBBA Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
RBBA Holding ApS (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
RB Business ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024
Blå bog (fortsat)
Rasmus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.04.2022 - 06.05.2024
Reel ejer
17.04.2022 - 06.05.2024
Direktør
17.04.2022 - Stadig aktiv
Ejer
07.05.2024 - 19.08.2024
Ejer
20.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
19.04.2022 - 08.07.2024
Reel ejer
07.05.2024 - 04.07.2024
Ejerandel: 60%
Rasmus Blicher Bennike er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• RBB Holding Invest ApS (ejer pt. 100%).
• RBBA Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 634' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Rasmus Blicher Bennike, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RB Business ApS kunne offentliggøre et overskud på 942' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor RBBA Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 2' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 722' DKK (RBBA Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 634' DKK (RBBA Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 212' DKK (RB Business ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Marc Frandsen.