Robert Kaminski
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 2022 (2 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.213' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 (2022) |
Største underskud: | -292' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 (2017) |
Største egenkapital: | 51.925' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 (2023) |
Største gæld: | 10.500' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 (2 år) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2022 ved EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Robert Kaminski i 2 år, før fratrædelsen den 7. april 2024.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.102' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Business Support
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.04.2024
Tidslinje (4)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2024
Registreringsdato: 07.04.2024 -
Business Support (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022
Blå bog (fortsat)
Robert har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2022 - 07.04.2024
Bestyrelsesmedlem
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Robert Kaminski har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952 der præsenterede et overskud på 2.213' DKK.
Robert har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år fra 2022 til 2024 hos EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 15. OKTOBER 1952.
En af de forbindelser som går igen i Robert' netværk er Bjørn Nielsen.