Emil Berthold Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 2022 (2 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lynæs Kaffe (Ejer) |
Største overskud: | 40' DKK Nordsjælland Haveservice ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 80' DKK Nordsjælland Haveservice ApS (2022-23) |
Største gæld: | 33' DKK Nordsjælland Haveservice ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Nordsjælland Haveservice ApS (2 år 1 måned) |
Det begyndte den dag i 2022 i Lynæs Kaffe i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Emil Berthold Christensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Emil i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 5. maj 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor landskabspleje. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 5. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordsjælland Haveservice ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Nordsjælland Haveservice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2022
Tidslinje (6)
-
Nordsjælland Haveservice ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.08.2024
Registreringsdato: 11.08.2024 -
Nordsjælland Haveservice ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 10.08.2024
Registreringsdato: 10.08.2024 -
Lynæs Kaffe (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 05.05.2024
Registreringsdato: 05.05.2024
Blå bog (fortsat)
Emil har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.08.2022 - 10.08.2024
Direktør
17.08.2022 - Stadig aktiv
Ejer
11.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
04.04.2022 - 05.05.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Nordsjælland Haveservice ApS landede et overskud på 40' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Emil' netværk er Elias Lind Due.