Marianne Jasmine Søgaard
Erhvervsaktiv: | 24. feb. 2022 - 29. feb. 2024 |
Karrieren startede hos: | Kredsløb Genbrug A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 259.188' DKK Kredsløb Holding A/S (2022) |
Største underskud: | -2.819' DKK Kredsløb Holding A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 477.547' DKK Kredsløb Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 596.820' DKK Kredsløb Holding A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Kredsløb Holding A/S (2 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2022 ved Kredsløb Genbrug A/S (tidligere Kredsløb Genbrug P/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Marianne Jasmine Søgaard i 1 år 10 måneder, før stoppet den 31. december 2023.
Nu arbejder virksomheden med indsamling af ikke-farligt affald. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 0' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
Kredsløb Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 24.02.2022 -
PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.05.2022
Tidslinje (6)
-
Min virk v/ Søgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
Kredsløb Genbrug P/S (Nu: Kredsløb Genbrug A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Min virk v/ Søgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023
Blå bog (fortsat)
Marianne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2023 - 29.02.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2022 - 31.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Jasmine Søgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Kredsløb Holding A/S der præsenterede et overskud på 259.188' DKK.
Marianne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 6 måneder fra 2022 til i dag hos Kredsløb Holding A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 55.186' DKK (Kredsløb Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 477.547' DKK (Kredsløb Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.090' DKK (Kredsløb Genbrug P/S (Nu: Kredsløb Genbrug A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Jon Steingrim Johnsen.