Cathrine Dalsgård Parris
Erhvervsaktiv: | 7. mar. 2022 - 1. okt. 2023 |
Karrieren startede hos: | CMMM Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -67' DKK Consilium Partners ApS (2022) |
Største egenkapital: | 0' DKK CMMM Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 0' DKK CMMM Holding ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Consilium Partners ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af CMMM Holding ApS (2 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2022 ved CMMM Holding ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Cathrine Dalsgård Parris der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør havde Cathrine i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen den 29. september 2024.
Virksomheden opererede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2022 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 20. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CMMM Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Consilium Partners ApS UNDER KONKURS
Via CMMM Holding ApS
Tidslinje (7)
-
CMMM Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Muteo Group ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
Muteo Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023
Blå bog (fortsat)
Cathrine har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.03.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.03.2022 - Stadig aktiv
Direktør
26.09.2023 - 20.08.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.05.2023 - 01.10.2023
Ejerandel: 100%
Cathrine Dalsgård Parris er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CMMM Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Igennem sit holdingselskab CMMM Holding ApS har Cathrine dermed også ejerandele i Consilium Partners ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Cathrine Dalsgård Parris, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Cathrine' netværk er Michael Povl Parris.