Luke Robertson
Erhvervsaktiv: | 31. jan. 2022 - 22. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | HegenbergerSpeculum ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.064' DKK HegenbergerSpeculum ApS (2020) |
Største egenkapital: | 951' DKK HegenbergerSpeculum ApS (2017-18) |
Største gæld: | 3.384' DKK HegenbergerSpeculum ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HegenbergerSpeculum ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af HegenbergerSpeculum ApS (2 år 6 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Luke Robertson. Sidste gang Luke var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2022 hos HegenbergerSpeculum ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Luke Robertson i 2 år 6 måneder, inden stoppet den 22. august 2024.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 kunne fremvise et underskud på 322' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. august 2024.
Tidslinje (2)
-
HegenbergerSpeculum ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
HegenbergerSpeculum ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2022
Registreringsdato: 31.01.2022
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Luke' netværk er Ross Robertson.