Roman Novosad
Erhvervsaktiv siden: | 8. jan. 2022 (2 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Novosad Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -3' DKK Novo Holding ApS (Nu: Novosad Holding ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 37' DKK Novo Holding ApS (Nu: Novosad Holding ApS) (2022) |
Største gæld: | 0' DKK Novo Holding ApS (Nu: Novosad Holding ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Novosad Holding ApS (2 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2022 hos Novosad Holding ApS (tidligere Novo Holding ApS) med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Roman Novosad og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Roman nu bestreddet i 2 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Novosad Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
enwage Holding ApS UNDER KONKURS
Via Novosad Holding ApS -
Jurnie ApS
Via Novosad Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Novosad Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2022 -
Jurnie ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
Jurnie ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.2024 Ny
Tidslinje (6)
-
Jurnie ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
Jurnie ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
enwage Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023
Blå bog (fortsat)
Roman har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,63% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.02.2022 - 27.05.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.02.2022 - 17.08.2023
Reel ejer
23.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Roman Novosad er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Novosad Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 34' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet enwage Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Roman Novosad, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Novo Holding ApS (Nu: Novosad Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 3' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Roman' netværk er Oliver Weston.