Ulrike Hedwig Pieper
Erhvervsaktiv siden: | 11. jan. 2022 (2 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pieper ApS (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ulrike Pieper (1 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2022 hos Pieper ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Ulrike Hedwig Pieper der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør bestred Ulrike i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 22. august 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af andre møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ulrike Pieper
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Pieper ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Pieper ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Ulrike Pieper (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Ulrike har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
11.01.2022 - 22.08.2023
Ejerandel: 100%