Mohammad Diaa Alsaid
Erhvervsaktiv siden: | 8. jan. 2022 (2 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Star Flyt (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -26' DKK Tand Godt Smil ApS (Nu: ELNOGROUP ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 14' DKK Tand Godt Smil ApS (Nu: ELNOGROUP ApS) (2023) |
Største gæld: | 43' DKK Tand Godt Smil ApS (Nu: ELNOGROUP ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Tand Godt Smil ApS (Nu: ELNOGROUP ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Star Flyt (2 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2022 ved Star Flyt (tidligere Victoria Transport) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mohammad Diaa Alsaid og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Mohammad nu bestreddet i 2 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen flytteforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Star Flyt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Tand Godt Smil ApS (Nu: ELNOGROUP ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
Tand Godt Smil ApS (Nu: ELNOGROUP ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
Tand Godt Smil ApS (Nu: ELNOGROUP ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024
Blå bog (fortsat)
Mohammad har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
07.09.2023 - 15.05.2024
Direktør
01.01.2024 - 15.05.2024
Ejerandel: 100%