Anne Sophie M Lotgering
Erhvervsaktiv: | 14. dec. 2021 - 5. feb. 2024 |
Karrieren startede hos: | CONSCIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 335.893' DKK CONSCIA A/S (2018-19) |
Største underskud: | -116.034' DKK Capnor Connery HoldCo A/S (2019) |
Største egenkapital: | 1.654.910' DKK Capnor Connery HoldCo A/S (2019-20) |
Største gæld: | 548.546' DKK CONSCIA A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 907 årsværk hos Capnor Connery HoldCo A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CONSCIA A/S (2 år 1 måned) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Anne Sophie M Lotgering. Den første gang Anne var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2021 hos CONSCIA A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anne Sophie M Lotgering i 2 år 1 måned, før stoppet d. 5. februar 2024.
I dag arbejder virksomheden med konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 20.535' DKK.
Tidslinje (4)
-
Capnor Connery HoldCo A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
CONSCIA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
Capnor Connery HoldCo A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 2 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.12.2021 - 05.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2021 - 05.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Sophie M Lotgering har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos CONSCIA A/S der præsenterede et overskud på 20.535' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos Capnor Connery HoldCo A/S der præsenterede et underskud på 78.547' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 1 måned fra 2021 til 2024 hos CONSCIA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 20.535' DKK (CONSCIA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 24.978' DKK (Capnor Connery HoldCo A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.454.096' DKK (Capnor Connery HoldCo A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 653.949' DKK (CONSCIA A/S).