Theodor Friedrich Hartwig Pietzcker
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 2021 (2 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKG Denmark ApS (Direktør) |
Største overskud: | 217' DKK AKG Denmark ApS (2023) |
Største underskud: | -224' DKK AKG Denmark ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.492' DKK AKG Denmark ApS (2023) |
Største gæld: | 222' DKK AKG Denmark ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AKG Denmark ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af AKG Denmark ApS (2 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2021 i AKG Denmark ApS med titlen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Theodor Friedrich Hartwig Pietzcker i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 1. marts 2024.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 217' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
AKG Denmark ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.12.2021
Tidslinje (3)
-
AKG Denmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
AKG Denmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021 -
AKG Denmark ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Theodor' netværk er Kaare Solnørdal Stamp.