Camilla Louise Lysberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2021 (2 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lysberg Fitness (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lysberg Fitness (2 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2021 i Lysberg Fitness i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Camilla Louise Lysberg og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Camilla nu bestreddet i 2 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor fitnesscentre.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lysberg Fitness
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
L.M holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
L.M holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
L.M ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024
Blå bog (fortsat)
Camilla har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
09.07.2022 - 09.07.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.07.2022 - 18.01.2024
Ejerandel: 100%