Kasper Mandel Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2021 (2 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kaplock (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -7' DKK Kaplock ApS (2023) |
Største egenkapital: | 133' DKK Kaplock ApS (2023) |
Største gæld: | 220' DKK Kaplock ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kaplock (2 år 1 måned) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2021 i Kaplock i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kasper Mandel Clausen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kasper i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 31. december 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kaplock ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Direktørposter (1)
-
Kaplock ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Kaplock (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Kaplock ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
Kaplock ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023
Blå bog (fortsat)
Kasper har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.11.2021 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
02.05.2023 - 29.12.2023
Ejer og Direktør
02.05.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Kaplock ApS landede et underskud på 7' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Ulla Marie Clausen.