Jonas Bindesbøl Winberg
Erhvervsaktiv siden: | 29. okt. 2021 (2 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jonas Winberg (Ejer) |
Største overskud: | 1.633' DKK Winberg Dining ApS (Nu: Winberg ApS) (2023) |
Største underskud: | -166' DKK Café Hangover ApS (Nu: Brdr. Winberg ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 1.322' DKK Winberg Dining ApS (Nu: Winberg ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.679' DKK Café Hangover ApS (Nu: Brdr. Winberg ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af J. Winberg Holding ApS (2 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2021 hos Jonas Winberg med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jonas Bindesbøl Winberg der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jonas i 1 år 10 måneder, før stoppet d. 17. september 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. september 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. Winberg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Brdr. Winberg ApS UNDER KONKURS
Via J. Winberg Holding ApS -
Winberg ApS
Via J. Winberg Holding ApS -
Winberg Ejendomme ApS
Via J. Winberg Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
J. Winberg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2022 -
Winberg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2022 -
Winberg Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2024
Tidslinje (8)
-
Winberg Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.06.2024
Registreringsdato: 09.06.2024 -
Jonas Winberg (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.09.2023
Registreringsdato: 17.09.2023 -
Café Hangover ApS (Nu: Brdr. Winberg ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023
Blå bog (fortsat)
Jonas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
09.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.10.2021 - 17.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.06.2022 - 16.08.2023
Reel ejer
21.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
11.05.2022 - 20.06.2022
Direktør
11.05.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.06.2022 - 15.08.2023
Reel ejer
16.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jonas Bindesbøl Winberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. Winberg Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.266' DKK. Igennem holdingselskabet J. Winberg Holding ApS har Jonas derfor også ejerandele i Brdr. Winberg ApS (50-66.65%), Winberg ApS (100%) samt Winberg Ejendomme ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jonas Bindesbøl Winberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Winberg Dining ApS (Nu: Winberg ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.633' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor J. Winberg Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 20' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.633' DKK (Winberg Dining ApS (Nu: Winberg ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.322' DKK (Winberg Dining ApS (Nu: Winberg ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.266' DKK (J. Winberg Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Casper Emil Winberg.