Pia Berglund Broberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2021 (2 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bro Tours i/s (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sumut Greenland ApS (1 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2021 i Bro Tours i/s som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Aningo Allan Larsen Broberg at Pia Berglund Broberg stiftede Bro Tours i/s den dag i oktober 2021. Hvervet som Ejer og Stifter havde Pia i 9 måneder, inden stoppet d. 27. juli 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. juli 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sumut Greenland ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Sumut Greenland ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2023
Tidslinje (6)
-
Sumut Greenland ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
Sumut Greenland ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
Sumut Greenland ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
01.07.2023 - 14.12.2023
Ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Direktør
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2021 - 27.07.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Aningo Allan Larsen Broberg.