Lasse Grimstrup
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 2021 (2 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lejerforeningen Knud Højgaards Vej 7 (Repræsentant) |
Største overskud: | 21.392' DKK Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (2018) |
Største underskud: | -10.529' DKK Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (2022) |
Største egenkapital: | 139.862' DKK Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (2017) |
Største gæld: | 403.357' DKK Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (2018) |
Flest årsværk: | 101 årsværk hos Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S (10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2021 i Lejerforeningen Knud Højgaards Vej 7 i hvervet som Repræsentant. Denne rolle havde Lasse Grimstrup i 1 måned, inden stoppet d. 19. december 2021.
Nu opererer virksomheden indenfor andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
Lejerforeningen Knud Højgaards Vej 7
Fratrådt som repræsentantDato: 19.12.2021
Registreringsdato: 19.12.2021 -
Lejerforeningen Knud Højgaards Vej 7
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.10.2021
Registreringsdato: 20.10.2021
Blå bog (fortsat)
Lasse har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
20.10.2021 - 19.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Steffen Martin Baungaard.