Verónica Sobejano Paz
Erhvervsaktiv siden: | 6. okt. 2021 (2 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PVP Holding Company ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 11' DKK Aerial Tools ApS (2021-23) |
Største underskud: | -48' DKK Aerial Tools ApS (2023-24) |
Største egenkapital: | 48' DKK Aerial Tools ApS (2021-23) |
Største gæld: | 130' DKK Aerial Tools ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Aerial Tools ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af PVP Holding Company ApS (2 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2021 i PVP Holding Company ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Pablo Miguel Martinez Sanchez, Panagiotis Georgios Karachalios at Verónica Sobejano Paz stiftede PVP Holding Company ApS den dag i oktober 2021. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Verónica nu bestreddet i 1 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023-24 kunne vise et underskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PVP Holding Company ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aerial Tools ApS
Via PVP Holding Company ApS
Direktørposter (2)
-
PVP Holding Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2024 -
Aerial Tools ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2021
Tidslinje (5)
-
PVP Holding Company ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024 -
PVP Holding Company ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023 -
PVP Holding Company ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.10.2021
Registreringsdato: 06.10.2021
Blå bog (fortsat)
Verónica har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Reel ejer og Direktør
06.10.2021 - 07.11.2023
Ejer
06.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Direktør
04.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Reel ejer
06.10.2021 - 31.10.2022
Direktør
06.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55%
Verónica Sobejano Paz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PVP Holding Company ApS (55% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 31' DKK. Igennem holdingselskabet PVP Holding Company ApS har Verónica derfor også ejerandele i Aerial Tools ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Verónica Sobejano Paz, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-23 hvor Aerial Tools ApS kunne offentliggøre et overskud på 11' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor Aerial Tools ApS kunne offentliggøre et underskud på 48' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 48' DKK (Aerial Tools ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 31' DKK (PVP Holding Company ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -40' DKK (Aerial Tools ApS).
En af de forbindelser som går igen i Verónica' netværk er Pablo Miguel Martinez Sanchez.