Sidse Weilgaard Hansen
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 2021 - 11. jul. 2024 |
Karrieren startede hos: | Preferred by Nature - Denmark ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.336' DKK NEPCon Certificering ApS (Nu: Preferred by Nature - Denmark ApS) (2019) |
Største underskud: | -929' DKK NEPCon Certificering ApS (Nu: Preferred by Nature - Denmark ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 568' DKK NEPCon Certificering ApS (Nu: Preferred by Nature - Denmark ApS) (2023) |
Største gæld: | 7.179' DKK NEPCon Certificering ApS (Nu: Preferred by Nature - Denmark ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos NEPCon Certificering ApS (Nu: Preferred by Nature - Denmark ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af Preferred by Nature - Denmark ApS (2 år 9 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Sidse Weilgaard Hansen. Sidste gang Sidse var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2021 i Preferred by Nature - Denmark ApS (tidligere NEPCon Certificering ApS) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Sidse Weilgaard Hansen i 2 år 9 måneder, inden stoppet d. 11. juli 2024.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor serviceydelser til skovbrug. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 viste et overskud på 1.336' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. september 2024.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
NEPCon Certificering ApS (Nu: Preferred by Nature - Denmark ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
NEPCon Certificering ApS (Nu: Preferred by Nature - Denmark ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Sidse' netværk er Nicolai Andreas Clausen.