Johannes Nissen Falbert
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 2021 (2 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JNF ApS (Ejer) |
Største overskud: | 13.001' DKK Ejendomsselskabet af 14. marts 2022 ApS (Nu: Spaniensgade 7 ApS) (2022) |
Største underskud: | -4.708' DKK NSV I 2022 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 78.269' DKK NSV I 2022 ApS (2023) |
Største gæld: | 137.646' DKK Hedelunden Etape 3 ApS (Nu: Hedelunden 36 ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af JNF ApS (2 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2021 hos JNF ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Johannes Nissen Falbert og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Johannes nu bestreddet i 2 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JNF ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
JANF ApS
Via JNF ApS -
Hedelunden Holding ApS
Via JANF ApS -
JANFFS ApS
Via Hedelunden Holding ApS -
CIV 2023 ApS
Via JANFFS ApS -
Hedelunden 36 ApS
Via CIV 2023 ApS -
Spaniensgade 7 ApS
Via CIV 2023 ApS -
Broenge 4 ApS
Via CIV 2023 ApS -
Spaniensgade Holding ApS
Via JANF ApS
Direktørposter (5)
-
JNF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2021 -
JANF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2021 -
Spaniensgade Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2022 -
JANFFS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2023 -
Hedelunden Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Ejendomsselskabet af 14. marts 2022 ApS (Nu: Spaniensgade 7 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Hedelunden Etape 3 ApS (Nu: Hedelunden 36 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
JANFFS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023
Blå bog (fortsat)
Johannes har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejer
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via Hedelunden Holding ApS -
Direktør og Ejer
15.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via JANF ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
28.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.12.2022 - 22.12.2023
Ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via CIV 2023 ApS
Johannes Nissen Falbert er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JNF ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Spaniensgade Holding ApS (46%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Johannes Nissen Falbert, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Ejendomsselskabet af 14. marts 2022 ApS (Nu: Spaniensgade 7 ApS) kunne fremvise et overskud på 13.001' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Spaniensgade Holding ApS kunne fremvise et underskud på 2.344' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.708' DKK (NSV I 2022 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 78.269' DKK (NSV I 2022 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -739' DKK (JANF ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johannes' netværk er Adam Nederby Falbert.