Kristine Astrrid Nielsenvig
Erhvervsaktiv siden: | 24. sep. 2021 (2 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Olafur Astrid Holding ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 285' DKK Olafur Astrid Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -3.891' DKK Det´Revy ApS (2023) |
Største egenkapital: | -307' DKK Olafur Astrid Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 5.577' DKK Det´Revy ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Det´Revy ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Olafur Astrid Holding ApS (2 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2021 hos Olafur Astrid Holding ApS med titlen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med business-partneren Mikkeell Olafur Uldall Nielsenvig at Kristine Astrrid Nielsenvig stiftede Olafur Astrid Holding ApS den dag i september 2021. Titlen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Kristine nu bestreddet i 2 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 285' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Olafur Astrid Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Det´Revy ApS
Via Olafur Astrid Holding ApS -
Århus Revyen ApS
Via Olafur Astrid Holding ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Olafur Astrid Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Olafur Astrid Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
Olafur Astrid Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
Olafur Astrid Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024
Blå bog (fortsat)
Kristine har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.12.2023 - 03.07.2024
Reel ejer
04.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Reel ejer
01.10.2021 - 14.11.2022
Reel ejer
15.11.2022 - 03.07.2024
Reel ejer
04.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Stifter og Ejer
24.09.2021 - 03.07.2024
Ejer og Bestyrelsesmedlem
04.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5%
Kristine Astrrid Nielsenvig er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Olafur Astrid Holding ApS (ejer pt. 37,5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -307' DKK. Igennem holdingselskabet Olafur Astrid Holding ApS har Kristine derfor også ejerandele i Det´Revy ApS (100%) samt Århus Revyen ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Kristine Astrrid Nielsenvig, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Olafur Astrid Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 285' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Olafur Astrid Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 632' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 285' DKK (Olafur Astrid Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.891' DKK (Det´Revy ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -307' DKK (Olafur Astrid Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.489' DKK (Det´Revy ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristine' netværk er Mikkeell Olafur Uldall Nielsenvig.