James Francis Coffey
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 2021 - 25. jul. 2024 |
Karrieren startede hos: | Advent Technologies A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 80.861' DKK SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) (2021) |
Største underskud: | -145.797' DKK SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 120.022' DKK SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) (2021) |
Største gæld: | 237.110' DKK SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Advent Technologies A/S (2 år 10 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med James Francis Coffey. Sidst James var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2021 i Advent Technologies A/S (tidligere SERENERGY A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred James Francis Coffey i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 25. juli 2024.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 som viste et overskud på 80.861' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. juli 2024.
Tidslinje (2)
-
SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.07.2024
Registreringsdato: 25.07.2024 -
SERENERGY A/S (Nu: Advent Technologies A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021