Grzegorz Paciorkowski
Erhvervsaktiv siden: | 30. aug. 2021 (3 år) |
Karrieren startede hos: | TBR Kartel (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 50' DKK TBR Konstruktion Aps (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af TBR Kartel (2 år 7 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2021 ved TBR Kartel med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Grzegorz Paciorkowski der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Grzegorz i 2 år 7 måneder, før stoppet den 9. april 2024.
Virksomheden opererede indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. april 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TBR Konstruktion Aps UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (5)
-
TBR Kartel (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
TBR Konstruktion Aps
Fratrådt som direktørDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
TBR Konstruktion Aps (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.01.2023
Registreringsdato: 27.01.2023
Blå bog (fortsat)
Grzegorz har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.08.2021 - 09.04.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.01.2023 - 16.02.2024
Ejer
27.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%