Joan Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fonden for Dansk Travsports Alderdomshjem for trænere og staldfolk (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fonden for Dansk Travsports Alderdomshjem for trænere og staldfolk (4 år 5 måneder) |
Det startede i 2020 hos Fonden for Dansk Travsports Alderdomshjem for trænere og staldfolk i rollen som Reel ejer. Denne rolle har Joan Kristensen nu bestreddet i 4 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Tidslinje (2)
-
Livet som Travhest
Fratrådt som repræsentantDato: 06.10.2022
Registreringsdato: 06.10.2022 -
Livet som Travhest
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022
Blå bog (fortsat)
Joan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
01.08.2022 - 06.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Joan' netværk er Thomas Fischer-Larsen.