Malene Utzon
Erhvervsaktiv siden: | 18. aug. 2021 (3 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Ehama Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.139' DKK Conscious Consulting ApS (2022-23) |
Største underskud: | -264' DKK Vehoma ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 4.851' DKK Conscious Consulting ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.499' DKK Conscious Consulting ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Conscious Consulting ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ehama Holding ApS (3 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2021 ved Ehama Holding ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Malene Utzon og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter har Malene nu bestreddet i 2 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 2 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 660' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ehama Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Conscious Consulting ApS
Via Ehama Holding ApS -
Vehoma ApS
Via Ehama Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Ehama Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Ehama Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
Ehama Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
Ehama Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.08.2021
Registreringsdato: 18.08.2021
Blå bog (fortsat)
Malene har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16% -
Stifter og Direktør
18.08.2021 - 29.05.2024
Ejer
18.08.2021 - Stadig aktiv
Direktør
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Malene Utzon er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ehama Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 682' DKK. Igennem holdingselskabet Ehama Holding ApS har Malene derfor også ejerandele i Conscious Consulting ApS (15-19.99%) og Vehoma ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Malene Utzon, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Ehama Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 660' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Ehama Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 17' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Steen Ruby.