Bjarke Kamp From
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2021 (3 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DSI Natur og Idrætsbørnehave og vuggestue (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af STADIL SPAREKASSE (1 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2021 hos DSI Natur og Idrætsbørnehave og vuggestue som Reel ejer. Denne rolle havde Bjarke Kamp From i 11 måneder, inden stoppet den 9. marts 2022.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor aldersintegrerede institutioner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. marts 2022.
Bestyrelsesposter (1)
-
STADIL SPAREKASSE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (1)
-
STADIL SPAREKASSE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023
Blå bog (fortsat)
Bjarke har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
11.04.2023 - 23.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.04.2021 - 09.03.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
En af de forbindelser som går igen i Bjarke' netværk er Janus Christian Vagn Hauch Vestergaard.