Lukas Kouhgard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. aug. 2021 (3 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Kvalisalg (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kvalisalg (3 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2021 ved Kvalisalg (tidligere Rent service) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lukas Kouhgard Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Lukas nu bestreddet i 3 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kvalisalg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
LKSR Solutions I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (8)
-
MySupplements I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
LKSR Solutions I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
MySupplements I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2023
Registreringsdato: 06.02.2023
Blå bog (fortsat)
Lukas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.02.2023 - 19.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.09.2022 - 04.11.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2022 - 28.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Lukas' netværk er Søren Lucas Rud Svendsen.