Shirley Ann Shawe
Erhvervsaktiv siden: | 30. jul. 2021 (3 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Semantix Translations Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.316' DKK Semantix A/S (2023) |
Største underskud: | -2.884' DKK Semantix Translations Denmark A/S (2015) |
Største egenkapital: | 75.817' DKK Semantix A/S (2023) |
Største gæld: | 34.412' DKK Semantix A/S (2023) |
Flest årsværk: | 70 årsværk hos Semantix A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Semantix A/S (3 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2021 ved Semantix Translations Denmark A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Shirley Ann Shawe i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen den 21. november 2022.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor oversættelse og tolkning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 viste et overskud på 7.570' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 21. november 2022.
Bestyrelsesposter (1)
-
Semantix A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.07.2021
Tidslinje (3)
-
Semantix Translations Denmark A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022 -
Semantix Translations Denmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.07.2021
Registreringsdato: 30.07.2021 -
Semantix A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.07.2021
Registreringsdato: 30.07.2021
Blå bog (fortsat)
Shirley har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.07.2021 - 21.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Shirley Ann Shawe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Semantix A/S der præsenterede et overskud på 22.316' DKK.
Shirley har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 1 måned fra 2021 til i dag hos Semantix A/S.
En af de forbindelser som går igen i Shirley' netværk er Britta Aagaard.