Eva-Maria Schober
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 2021 (3 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Aabyhøj Yoga Studio I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -18' DKK Aabyhøj Yoga Studio ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 26' DKK Aabyhøj Yoga Studio ApS (2022-23) |
Største gæld: | 23' DKK Aabyhøj Yoga Studio ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wellbi Studio Esbjerg I/S (1 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2021 ved Aabyhøj Yoga Studio I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Philipp-René Kobberø at Eva-Maria Schober stiftede Aabyhøj Yoga Studio I/S den dag i august 2021. Rollen som Ejer og Stifter havde Eva-Maria i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wellbi Studio Esbjerg I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Aabyhøj Yoga Studio ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Aabyhøj Yoga Studio ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
Wellbi Studio Esbjerg I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023
Blå bog (fortsat)
Eva-Maria har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.04.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
05.08.2022 - 01.08.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
11.08.2021 - 31.12.2022
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Aabyhøj Yoga Studio ApS fremviste et underskud på 18' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Eva-Maria' netværk er Lis Tjørnelund Pedersen.