Morten Andres Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. aug. 2021 (3 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Simple Homes A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.385' DKK Simple Homes A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.973' DKK Simple Homes A/S (2023) |
Største gæld: | 25.521' DKK Simple Homes A/S (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Simple Homes A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af M-solutions (1 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2021 i Simple Homes A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Morten Andres Madsen i 11 måneder, inden stoppet d. 1. august 2022.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.344' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M-solutions
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Nordic Pavilions A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Nordic Pavilions A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
M-solutions (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023 -
Simple Homes A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
24.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.08.2021 - 01.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Andres Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Simple Homes A/S der præsenterede et overskud på 2.385' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 måneder fra 2021 til 2022 hos Simple Homes A/S.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Charlotte Smith Ussing.