Alexander Kretzmann
Erhvervsaktiv siden: | 4. aug. 2021 (3 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dining By Kretzmann (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -444' DKK Dining by Kretzmann ApS (2023) |
Største egenkapital: | 40' DKK Kretzmann Invest ApS (2023) |
Største gæld: | 985' DKK Dining by Kretzmann ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Dining by Kretzmann ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kretzmann Invest ApS (2 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2021 ved Dining By Kretzmann med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Alexander Kretzmann der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Alexander i 1 år 4 måneder, før stoppet den 3. januar 2023.
Virksomheden opererede indenfor event catering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. januar 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kretzmann Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dining by Kretzmann ApS UNDER KONKURS
Via Kretzmann Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Kretzmann Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2022
Tidslinje (6)
-
Dining by Kretzmann ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.07.2024
Registreringsdato: 18.07.2024 -
Dining By Kretzmann (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.01.2023
Registreringsdato: 03.01.2023 -
Dining by Kretzmann ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022
Blå bog (fortsat)
Alexander har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
08.06.2022 - 18.07.2024
Reel ejer
02.12.2022 - 12.02.2023
Reel ejer
13.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter og Ejer
04.08.2021 - 03.01.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Alexander Kretzmann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kretzmann Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet Kretzmann Invest ApS har Alexander derfor også ejerandele i Dining by Kretzmann ApS (90-99.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Alexander Kretzmann, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Dining by Kretzmann ApS kunne offentliggøre et underskud på 444' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 444' DKK (Dining by Kretzmann ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Kretzmann Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -588' DKK (Dining by Kretzmann ApS).
En af de forbindelser som går igen i Alexander' netværk er Rakeyan Uthayakumar.