Simon Riemenschneider Egholm
Erhvervsaktiv siden: | 12. jul. 2021 (3 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LM Hvidevarer Skive ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -935' DKK LM Hvidevarer Skive ApS (2023) |
Største egenkapital: | -396' DKK LM Hvidevarer Skive ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.398' DKK LM Hvidevarer Skive ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos LM Hvidevarer Skive ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af LM Hvidevarer Skive ApS (3 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2021 ved LM Hvidevarer Skive ApS som Ejer og Direktør. Simon Riemenschneider Egholm købte en andel af virksomheden den 12. juli 2021 og havde en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Simon af: LKK Holding Silkeborg ApS og Martin Sung Pommer. Rollen som Ejer og Direktør har Simon nu besiddet i 1 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen detailhandel med elektriske husholdningsapparater. Her 1 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et underskud på 935' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Simon Egholm Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
WE-TECH ApS
Via Simon Egholm Holding ApS -
WE-TECH Ejendomme ApS
Via WE-TECH ApS
Direktørposter (1)
-
Simon Egholm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
LM Hvidevarer Skive ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.07.2024
Registreringsdato: 22.07.2024 -
Simon Egholm Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
Simon Egholm Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024
Blå bog (fortsat)
Simon har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
12.07.2021 - 22.07.2024
Ejerandel: 15-19.99%
Simon Riemenschneider Egholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Simon Egholm Holding ApS (ejer lige nu 100%). Igennem sit holdingselskab Simon Egholm Holding ApS har Simon dermed også ejerandele i WE-TECH ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Simon Riemenschneider Egholm, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor LM Hvidevarer Skive ApS fremviste et underskud på 935' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Lars Kjellerup Kristensen.