Thomas Claude Jacques Gausset
Erhvervsaktiv: | 24. mar. 2021 - 6. maj 2024 |
Karrieren startede hos: | Europcar Mobility Group Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 90.446' DKK ØSTERGAARD BILER A/S (Nu: Europcar Mobility Group Denmark A/S) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 361.046' DKK ØSTERGAARD BILER A/S (Nu: Europcar Mobility Group Denmark A/S) (2016) |
Største gæld: | 456.496' DKK ØSTERGAARD BILER A/S (Nu: Europcar Mobility Group Denmark A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 272 årsværk hos ØSTERGAARD BILER A/S (Nu: Europcar Mobility Group Denmark A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Europcar Mobility Group Denmark A/S (3 år 1 måned) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Thomas Claude Jacques Gausset. Sidste gang Thomas var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2021 i Europcar Mobility Group Denmark A/S (tidligere ØSTERGAARD BILER A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Claude Jacques Gausset i 3 år 1 måned, inden stoppet d. 6. maj 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 25.913' DKK.
Tidslinje (2)
-
ØSTERGAARD BILER A/S (Nu: Europcar Mobility Group Denmark A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
ØSTERGAARD BILER A/S (Nu: Europcar Mobility Group Denmark A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2021
Registreringsdato: 24.03.2021