Nicholas Victor Møller Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2021 (3 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NVMT Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 291.693' DKK CRESCONET HOLDING ApS (Nu: Concepteq ApS) (2017) |
Største underskud: | -439' DKK CRESCONET HOLDING ApS (Nu: Concepteq ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 56.083' DKK CRESCONET HOLDING ApS (Nu: Concepteq ApS) (2017) |
Største gæld: | 6.664' DKK CRESCONET HOLDING ApS (Nu: Concepteq ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos CRESCONET HOLDING ApS (Nu: Concepteq ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NVMT Holding ApS (3 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2021 hos NVMT Holding ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Nicholas Victor Møller Thomsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Nicholas nu besiddet i 3 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NVMT Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Concepteq ApS
Via NVMT Holding ApS
Direktørposter (1)
-
NVMT Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2021
Tidslinje (5)
-
CRESCONET HOLDING ApS (Nu: Concepteq ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 28.12.2023
Registreringsdato: 28.12.2023 -
CRESCONET HOLDING ApS (Nu: Concepteq ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
CRESCONET HOLDING ApS (Nu: Concepteq ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2023
Registreringsdato: 15.02.2023
Blå bog (fortsat)
Nicholas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.05.2022 - 17.07.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.02.2023 - Stadig aktiv
Ejer
28.02.2023 - 28.12.2023
Reel ejer
28.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Nicholas Victor Møller Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NVMT Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 876' DKK. Gennem sit holdingselskab NVMT Holding ApS har Nicholas dermed også andele i Concepteq ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Nicholas Victor Møller Thomsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CRESCONET HOLDING ApS (Nu: Concepteq ApS) landede et overskud på 699' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NVMT Holding ApS landede et underskud på 13' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 699' DKK (CRESCONET HOLDING ApS (Nu: Concepteq ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.003' DKK (CRESCONET HOLDING ApS (Nu: Concepteq ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 876' DKK (NVMT Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicholas' netværk er Lasse Baungaard Andersen.