Morten Brennesvik-Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2021 (3 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sana Pharma Medical ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.203' DKK Sana Pharma Medical ApS (2023) |
Største egenkapital: | -74' DKK Sana Pharma Medical ApS (2021) |
Største gæld: | 2.094' DKK Sana Pharma Medical ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Sana Pharma Medical ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Sana Pharma Medical ApS (3 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2021 i Sana Pharma Medical ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Morten Brennesvik-Jensen i 1 måned, før fratrædelsen d. 4. juli 2021.
Nu arbejder virksomheden med kombinerede administrationsserviceydelser. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.203' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Sana Pharma Medical ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.07.2021
Tidslinje (3)
-
Sana Pharma Medical ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021 -
Sana Pharma Medical ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2021
Registreringsdato: 04.07.2021 -
Sana Pharma Medical ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021
Blå bog (fortsat)
Morten Brennesvik-Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Sana Pharma Medical ApS der præsenterede et underskud på 1.203' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 3 måneder fra 2021 til i dag hos Sana Pharma Medical ApS.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Heidi Tveit.