Lee Strømfeldt Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 2021 (3 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | L Strømfeldt Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.279' DKK Klatreparken Aalborg ApS (2020-21) |
Største underskud: | -589' DKK KLATREPARKEN RANDERS ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.048' DKK Klatreparken Aalborg ApS (2020-21) |
Største gæld: | 2.899' DKK Klatreparken Silkeborg ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Klatreparken Aalborg ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af L Strømfeldt Holding ApS (3 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2021 hos L Strømfeldt Holding ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lee Strømfeldt Sørensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Lee nu bestreddet i 3 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023-24 kunne vise et overskud på 57' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L Strømfeldt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
L Strømfeldt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2021
Tidslinje (8)
-
Klatreparken Silkeborg ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Klatreparken Aalborg ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
KLATREPARKEN RANDERS ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024
Blå bog (fortsat)
Lee har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.06.2021 - 30.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2021 - 30.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2021 - 30.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Lee Strømfeldt Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L Strømfeldt Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 184' DKK. Igennem holdingselskabet L Strømfeldt Holding ApS har Lee derfor også ejerandele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Lee Strømfeldt Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Klatreparken Aalborg ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.279' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor KLATREPARKEN RANDERS ApS kunne offentliggøre et underskud på 589' DKK.