Rasmus Kyed Jakobsen
Erhvervsaktiv: | 19. maj 2021 - 1. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | INUVA.GL I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af INUVA.GL I/S (3 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2021 i INUVA.GL I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Claus Christoffersen, Maria Motzfeldt at Rasmus Kyed Jakobsen stiftede INUVA.GL I/S den dag i maj 2021. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Rasmus i 1 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 10. august 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. august 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INUVA.GL I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Snow ApS
Via INUVA.GL I/S
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
INUVA.GL I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.08.2022
Registreringsdato: 10.08.2022 -
INUVA.GL I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
INUVA.GL I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.05.2021
Registreringsdato: 19.05.2021
Blå bog (fortsat)
Rasmus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.06.2022 - 01.09.2024
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
19.05.2021 - 10.08.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Claus Christoffersen.