Lucas Mathias Borgen Majoros
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 2021 (3 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | One Entertainment ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK One Entertainment ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af One Entertainment ApS (3 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2021 i One Entertainment ApS med titlen som Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Lucas Mathias Borgen Majoros i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 6. oktober 2024.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019-20 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. januar 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
One Entertainment ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
LIFEM Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Gastro by ApS UNDER KONKURS
Via LIFEM Holding ApS
Direktørposter (1)
-
LIFEM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2023
Tidslinje (7)
-
Gastro by ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.07.2024
Registreringsdato: 23.07.2024 -
Gastro by ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.11.2023
Registreringsdato: 07.11.2023 -
LIFEM Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.11.2023
Registreringsdato: 03.11.2023
Blå bog (fortsat)
Lucas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.11.2023 - 23.07.2024
Reel ejer
07.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.04.2021 - Stadig aktiv
Direktør
14.04.2021 - 19.08.2022
Ejer
02.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lucas Mathias Borgen Majoros er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LIFEM Holding ApS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet LIFEM Holding ApS har Lucas derfor også ejerandele i Gastro by ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Lucas Mathias Borgen Majoros, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.