Thomas Brix Beck
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2021 (3 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.227' DKK FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE (2020-21) |
Største underskud: | -401' DKK FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE (2015) |
Største egenkapital: | 9.714' DKK FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE (2021-22) |
Største gæld: | 32.775' DKK FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE (2017) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE (2 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2021 ved FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Brix Beck i 2 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2023.
I dag arbejder virksomheden med drift af sportsanlæg. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 355' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas Brix Beck har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE der præsenterede et overskud på 1.227' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE der præsenterede et underskud på 355' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 11 måneder fra 2021 til 2023 hos FONDEN BRØNDERSLEV-HALLERNE.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Aase Grønlund Jensen.